Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Vinther Møller | 01.05.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Lyck Møller | 07.12.1988 | 01.05.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Lyck Møller | 08.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Vinther Møller | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lene Lyck Møller | 01.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Vinther Møller | 01.05.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Vinther Møller | 01.05.2005 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |