Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 fjernes Bestyrelse: Gopal Krishan Sawhney (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Direktion: Gopal Krishan Sawhney (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 fjernes Navne: REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Stiftere: DINERS CLUB DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-14 tilføjes Bestyrelse: Knut Jan Kleiven (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og dermed beslægtede virksomhedsformer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to direktører i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 tilføjes Vedtægter: 2006-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 fjernes Bestyrelse: Bahram Sadr-Hashemi (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-12 tilføjes Bestyrelse: Britt Marianne Ruhngård (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Bestyrelse: Yvonne Piroska Makar (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Navne: REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-28 fjernes Navne: SAS INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Bestyrelse: Bahram Sadr-Hashemi (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Direktion: Gopal Krishan Sawhney (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Stiftere: DINERS CLUB DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 fjernes Direktion: Knut Jan Kleiven (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-14 tilføjes Navne: SAS INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-13 fjernes Navne: DINERS CLUB DANMARK SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 380.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 fjernes Direktion: Kurt Thyregod-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 fjernes Direktion: Per Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 fjernes Direktion: Jakob Henrik Havsteen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-29 tilføjes Bestyrelse: Bahram Sadr-Hashemi (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Direktion: Jakob Henrik Havsteen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-29 tilføjes Navne: DINERS CLUB DANMARK SELECTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Stiftere: DINERS CLUB DANMARK A/S, DINERS CLUB DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)