Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-05-18 fjernes Navne: HBI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 172, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Stiftere: Hans Bøegh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Direktion: Birthe Henny Riisgaard Bøegh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-14 fjernes Direktion: Hans Bøegh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 172, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Direktion: Hans Bøegh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, investering, finansiering, leasing og factoring samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Navne: HBI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Stiftere: Hans Bøegh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Vedtægter: 1988-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)