Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Højbjerg Kristensen | 23.08.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Allan Lundstrøm | 23.08.2010 | 29.11.2018 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.08.2010 | 23.08.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Allan Lundstrøm | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Højbjerg Kristensen | 01.10.2021 | formand |
Rene Rasmussen | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Caspar Düring | 29.11.2018 | 06.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Højbjerg Kristensen | 29.11.2018 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Allan Lundstrøm | 29.11.2018 | 30.09.2021 | formand |