Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Grethe Andersen | 03.11.2015 | 24.04.2019 | næstformand |
Bjarne Balodis Olsen | 09.09.2015 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Gade Larsen | 17.11.2014 | 24.04.2019 | formand |
Ole Finn Bolvig Andersen | 19.06.2012 | 03.11.2015 | næstformand |
Kamma Tjell Juel | 19.06.2012 | 17.11.2014 | formand |
Kurt Allan Nissen | 26.04.2006 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Ole Enoch Hansen | 26.04.2006 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Bente Solveig Nielsen | 26.04.2006 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Kathe Yvonne Brøndum Andersen | 26.04.2006 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Jytte Margrethe Andersen | 02.11.1995 | 09.09.2015 | bestyrelse |
Poul Erik Hansen | 02.11.1995 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Børge Rud Jørgensen | 02.11.1995 | 19.06.2012 | formand |
Jens Erik Larsen | 02.11.1995 | 26.04.2006 | bestyrelse |
Henning Corfitsen Holm | 02.11.1995 | 26.04.2006 | bestyrelse |
Jørgen Nielsen | 02.11.1995 | 26.04.2006 | bestyrelse |
Jens Henrik Jørgensen | 02.11.1995 | 26.04.2006 | bestyrelse |
Ilsa Olesen | 02.11.1995 | 26.04.2006 | bestyrelse |
Kirsten Ulla Kjærbye | 02.11.1995 | 17.06.1997 | bestyrelse |
Ellen Margrethe Larsen | 02.11.1995 | 17.06.1997 | bestyrelse |
Bettina Kjærbye | 02.11.1995 | 17.06.1997 | bestyrelse |