Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.12.1988 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.12.1988 | 17.11.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SJS af 1.07.2018 ApS (CVR 39842971) | NORMAL | 17.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |