Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-15 fjernes Legale ejere: John Sørensen, Lilian Bull Berlin, Gitte Bull Berlin, Erik Bull Sørensen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2007-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NANOK MINKGRUPPE A/S. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-28 fjernes Revisor: RB REVISION. REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-03-19 tilføjes Legale ejere: John Sørensen, Lilian Bull Berlin, Gitte Bull Berlin, Erik Bull Sørensen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-03-19 fjernes Legale ejere: Grethe Sørensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-19 tilføjes Reelle ejere: John Sørensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-19 fjernes Reelle ejere: Grethe Sørensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Boet efter Grethe Sørensen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-12-18 fjernes Bestyrelse: Grethe Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-03 tilføjes Revisor: RB REVISION. REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-09-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive pelsdyravl, handel, håndværk, industri, financiering og dermed beslægtet virksomhed, herunder ved deltagelse som komplementar eller på anden måde i kommanditselskab, interessentskab eller andet selskab i sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Navne: NANOK HOLDING A/S (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-10-11 fjernes Navne: NANOK MINKGRUPPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Vedtægter: 2007-10-12 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellingevej 39, 4573 Højby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellingevej 39, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-10 tilføjes Bestyrelse: Lilian Bull Berlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-03 fjernes Bestyrelse: John Richter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-05 tilføjes Navne: NANOK MINKGRUPPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-04 fjernes Navne: NANOK MINK GRUPPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-11 tilføjes Navne: NANOK MINK GRUPPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-10 fjernes Navne: STÅRUP FODERCENTRAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-10 fjernes Direktion: Flemming Therkelsen Stjernegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-03-10 fjernes Revisor: Jens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 fjernes Bestyrelse: Henry Rikard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-06 fjernes Direktion: Henry Rikard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Revisor: Erling Seierup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-10 tilføjes Legale ejere: Grethe Sørensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 1984-08-10 tilføjes Reelle ejere: Grethe Sørensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 1968-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellingevej 39, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1968-11-01 tilføjes Bestyrelse: Henry Rikard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1968-11-01 tilføjes Direktion: Henry Rikard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1968-11-01 tilføjes Hovedbranche: Pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1968-11-01 tilføjes Navne: STÅRUP FODERCENTRAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1968-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1968-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1968-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 1968-11-01 tilføjes Revisor: Erling Seierup, Jens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1968-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1968-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)