Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heine Sveistrup Jensen | 01.03.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Felipe Lalut Orellana | 01.12.1988 | 26.07.1997 | direktion |
Mogens Bøg-Jensen | 01.12.1988 | 30.06.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maria Jensen | 01.03.2010 | formand |
Heine Sveistrup Jensen | 01.12.1988 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Mark Nielsen | 25.09.2000 | 01.03.2010 | bestyrelse |
Henrik Scriver | 26.07.1997 | 25.09.2000 | bestyrelse |
Felipe Lalut Orellana | 01.12.1988 | 26.07.1997 | bestyrelse |
Selahattin Uslu | 01.12.1988 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Shafqat Ali | 01.12.1988 | 08.11.1990 | bestyrelse |