Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-04-05 fjernes Navne: VESTERHAVS FISK SEAFOOD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Stiftere: Gitte Joan Tidselbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 fjernes Direktion: Karsten Aage Welander Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Direktion: Karsten Aage Welander Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Navne: VESTERHAVS FISK SEAFOOD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Stiftere: Gitte Joan Tidselbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Vedtægter: 1988-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)