Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bruce Douglas Skof | 08.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margaret Jean Madison | 19.07.2022 | 08.12.2023 | direktør |
Avinash Kashinath Vaidya | 07.08.2017 | 19.07.2022 | adm. dir |
Alan Gene Hershner | 05.09.2013 | 07.08.2017 | adm. dir |
Finn Halken | 08.08.1988 | 05.09.2013 | direktør |
Michael Holm Johansen | 08.08.1988 | 05.04.1993 | adm. dir |
Dan Rybak | 08.08.1988 | 29.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Margaret Jean Madison | 19.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bruce Douglas Skof | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christine Marie Schyvinck | 05.09.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Avinash Kashinath Vaidya | 01.02.2017 | 19.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Alan Gene Hershner | 05.09.2013 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
James William Ahlborn | 01.02.2011 | 01.02.2017 | næstformand |
Christine Marie Schyvinck | 01.02.2011 | 23.05.2012 | formand |
Tyge Jesper Rothe | 25.10.2006 | 01.02.2011 | næstformand |
Finn Halken | 08.08.1988 | 05.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Urs Richenbacher | 08.08.1988 | 01.02.2011 | formand |
Michael Bernhard Brahler | 08.08.1988 | 19.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Helmut Brahler | 08.08.1988 | 19.03.2002 | næstformand |
Finn Heiner | 08.08.1988 | 06.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Michael Holm Johansen | 08.08.1988 | 06.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Tyge Jesper Rothe | 08.08.1988 | 05.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ole Henrik Gerner Andersen | 08.08.1988 | 28.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Leif Lorents Lunderskov | 08.08.1988 | 28.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ole Kornum | 08.08.1988 | 03.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Carl Kruse Poulsen Bro | 08.08.1988 | 03.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Dan Rybak | 08.08.1988 | 29.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 08.08.1988 | 29.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Enina Eva Peetz-Schou | 08.08.1988 | 29.12.1988 | formand |