Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-18 fjernes Navne: ASX 14059 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Revisor: Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 fjernes Direktion: Jørn Aaen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggevirksomhed, handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 tilføjes Vedtægter: 1989-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 14059 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)