Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 6510 Gram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 fjernes Direktion: Poul Martin Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 fjernes Navne: UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.11.1988 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-10-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og udlejning af Camp-Let produkter, og anden udstyr til campingvogne herunder fortelte Under formålet falder ikke salg og udlejning af produkter sam konkurerer med Camp-Let produkter af enhver art til enhver tid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hvert enkelt direktionsmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Vedtægter: 1997-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 fjernes Direktion: Peder Johan Hammerum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Navne: UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.11.1988 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-27 fjernes Navne: CAMP-LET CENTRET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-08 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-12 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Navne: CAMP-LET CENTRET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 fjernes Navne: ASX 14027 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 6510 Gram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 14027 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)