Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-04-28 fjernes Navne: F.H. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldsmindevej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Direktion: Arne Outzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 tilføjes Navne: F.H. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 fjernes Navne: ASX 13998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive financieringsvirksomhed, herunder investering i værdipapirer, valutaterminsforretninger m. v (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 tilføjes Vedtægter: 1989-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldsmindevej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 13998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)