Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Binavne | Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Legale ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-03 fjernes Legale ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-04 tilføjes Reelle ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-03 fjernes Reelle ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-04 tilføjes Vedtægter: 2024-09-04 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 1993-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ASTRUP MØBELFABRIK K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-08-06 tilføjes Binavne: Skabsmesteren.dk ApS, MInikøkken.dk Aps, Køkkenmesteren.dk ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Binavne: PRO-SHOPPEN ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-29 tilføjes Vedtægter: 2024-07-29 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjbækvej 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjbækvej 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjbækvej 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjbækvej 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål består i produktion og salg af high-end køkkeninventar samt eje kapitalandele i andre selskaber, investering i værdipapirer samt yde administrations- og managementservice, agenturhandel med møbler mv. samt andre aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjbækvej 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.kimbrerlines.dk (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 39, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kimbrerlines.dk (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2015-06-30 fjernes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Binavne: FORM-PLAN ApS, BO-PLAN ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Navne: KIMBRER LINES ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-19 fjernes Navne: TREND LINES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Vedtægter: 2015-05-20 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: NØRBAK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-06-20 tilføjes Revisor: NØRBAK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION EVALD RASK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION EVALD RASK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: PER SVENNINGSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: PER SVENNINGSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering i værdipapirer samt andre aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2009-12-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 39, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 39, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Navne: TREND LINES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2005-12-15 fjernes Navne: TREND PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-22 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 fjernes Revisor: Eivind Nørbak Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 tilføjes Navne: TREND PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-06 fjernes Navne: ASX 13996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-06 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-03-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 39, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Binavne: PRO-SHOPPEN ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Legale ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 13996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-01 tilføjes Reelle ejere: Hardy Østergaard Mortensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Eivind Nørbak Nielsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)