Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-09-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET MAGNOLIAVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Stiftere: Lars Frederik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Bestyrelse: Poul Viggo Bartels Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Direktion: Hans-Jørn Østergaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Direktion: Knud Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Bestyrelse: Corny Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MAGNOLIAVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 fjernes Navne: ApS JBGO 919 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde ejendommen Magnoliavej, Odense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 tilføjes Vedtægter: 1989-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Bestyrelse: Corny Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Navne: ApS JBGO 919 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Stiftere: Lars Frederik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)