Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kontaktoplysninger | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 206, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghusgade 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-06-18 tilføjes Legale ejere: Boet efter Peter Damgaard Nielsen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-06-18 fjernes Legale ejere: Peter Damgaard Nielsen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-18 tilføjes Reelle ejere: Susanne Marie Hulbæk Damgaard Nielsen, Jesper Skovdam Damgaard (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-06-18 fjernes Reelle ejere: Peter Damgaard Nielsen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-25 tilføjes Vedtægter: 2023-01-25 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Peter Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghusgade 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 206, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 206, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, st. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: pdn@damson.dk (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: damson@damson.dk (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Peter Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Kristian Møller Albertsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, udlejnings- og forpagtningsvirksomhed samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: Countryside ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-25 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30. 3. 1989 A/S (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Hartvig Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Bestyrelse: Palle Viggo Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Haug (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, st. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, st. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-05-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Kristian Møller Albertsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2019-03-04 fjernes Direktion: Jens Hedegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 fjernes Bestyrelse: Dan Filip Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Carsten Haug (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, st. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: damson@damson.dk (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-11-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-24 fjernes Bestyrelse: Carsten Haug (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Bestyrelse: Veronica Frølund Damgaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-08-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2014-11-21 tilføjes Direktion: Jens Hedegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-21 fjernes Direktion: Jesper Skovdam Damgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2011-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, bygge og anlægsvirksomhed, samt udlejning af fly. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2011-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2011-11-23 tilføjes Vedtægter: 2011-11-23 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2011-10-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Haug (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-18 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Maybrit Skovdam Damgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-20 fjernes Bestyrelse: Peter Damgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2010-01-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2007-01-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Skovdam Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Bestyrelse: Lone Stolberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Direktion: Jesper Skovdam Damgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Direktion: Hans Henrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2003-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 tilføjes Direktion: Hans Henrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-19 fjernes Direktion: Jesper Skovdam Damgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Skovdam Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-25)
Den 1998-10-30 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Skovdam Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-30 fjernes Bestyrelse: Bent Østerby Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-30 tilføjes Direktion: Jesper Skovdam Damgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-30 fjernes Direktion: Bent Østerby Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Legale ejere: Peter Damgaard Nielsen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 1996-07-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Damgaard Nielsen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-03-31 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-12 fjernes Bestyrelse: Ole Vojdeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-12 fjernes Direktion: Torben Storm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 fjernes Direktion: Knud Kasper Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-12 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30. 3. 1989 A/S (offentliggjort 2021-08-27)
Den 1989-04-11 fjernes Navne: ApS JBGO 915 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-03 tilføjes Bestyrelse: Ole Vojdeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-03 tilføjes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2001-02-20)
Den 1988-11-03 tilføjes Navne: ApS JBGO 915 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Stiftere: Lars Frederik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 1988-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)