Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Sass-Petersen | 11.08.1998 | 27.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Poul Lundorff | 24.06.1998 | 27.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Holm Jørgensen | 01.01.1998 | 27.07.2001 | formand |
Ulrich Gorm Albrechtsen | 06.10.1988 | 27.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Knud Sonne Andersen | 06.10.1988 | 27.07.2001 | næstformand |
Thorkild Brinch Lindquist | 06.10.1988 | 22.06.1998 | formand |
Knud Boel Troelsen | 06.10.1988 | 31.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Conny Marie Jensen | 06.10.1988 | 31.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Vedel Eriksen | 06.10.1988 | 31.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karlo Julius Rosenkilde Christensen | 06.10.1988 | 13.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Erik Eriksen | 06.10.1988 | 13.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Børge Hansen Korsgaard | 06.10.1988 | 13.03.1995 | næstformand |
Jørgen Mathiasen | 06.10.1988 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Knud Sonne Andersen | 06.10.1988 | 04.09.1992 | næstformand |
Henry Flemming Olsen | 06.10.1988 | 29.11.1989 | næstformand |