Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 61, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Direktion: Franz-Dieter Kleinhapel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Navne: RESTAURANT 'GENERAL RYE'. FREDERICIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Revisor: Revisor René Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Stiftere: Jan Holmbak Dahlmoes, Franz-Dieter Kleinhapel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Revisor: Revisor René Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 fjernes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 fjernes Direktion: Bente Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at erhverve og drive den i lejede forretningslokaler indrettede restaurationsvirksomhed, beliggende Prinsessegade 61, st., 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Vedtægter: 1991-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-20 fjernes Revisor: DAN YACHTING CHARTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Direktion: Jan Holmbak Dahlmoes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 61, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-11 tilføjes Direktion: Jan Holmbak Dahlmoes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-11 tilføjes Navne: RESTAURANT 'GENERAL RYE'. FREDERICIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Revisor: DAN YACHTING CHARTER ApS, JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Stiftere: Jan Holmbak Dahlmoes, Franz-Dieter Kleinhapel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)