Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Normann Svendsen | 01.11.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ballegaard | 01.11.1988 | 01.08.1995 | direktør |
Birgit Kyhl Ballegaard | 01.11.1988 | 02.07.1993 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1988 | 31.05.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Justsen | 02.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Dreist Hansen | 12.03.2007 | formand |
Palle Normann Svendsen | 01.11.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Steen Petersen | 12.03.2007 | 02.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Zacho Skovbo | 12.06.2006 | 12.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carl Richard Christensen | 08.10.2001 | 28.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Michael Birn Knop | 01.11.1988 | 28.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torben Conrad Svendsen | 01.11.1988 | 08.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Bahl Jensen | 01.11.1988 | 16.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ballegaard | 01.11.1988 | 01.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Linda Lindvig | 01.11.1988 | 01.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Petersen | 01.11.1988 | 01.08.1995 | formand |
Poul Brincker | 01.11.1988 | 31.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Gorm Himmer | 01.11.1988 | 02.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Kyhl Ballegaard | 01.11.1988 | 02.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ballegaard | 01.11.1988 | 02.07.1993 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1988 | 31.05.1989 | bestyrelsesmedlem |