Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Tornøe Christoffersen | 01.01.1997 | 31.12.1997 | direktion |
Søren Kjeldsen Andersen | 02.01.1996 | 01.01.1997 | direktion |
Allan Tornøe Christoffersen | 01.11.1988 | 02.01.1996 | adm. dir |
Carsten Kejlstrup Ottesen | 01.11.1988 | 20.04.1994 | direktion |
Jens Aage Jensen | 01.11.1988 | 15.10.1991 | direktion |
Anette Kobbelgaard Andersen | 01.11.1988 | 12.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Tornøe Christoffersen | 01.11.1988 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Finn Normann Jensen | 01.11.1988 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Ewald Krasser | 01.11.1988 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Christian Lykke Schmidt | 01.11.1988 | 12.12.1995 | bestyrelse |
Tom Max Hansen | 01.11.1988 | 12.12.1995 | bestyrelse |
Anette Kobbelgaard Andersen | 01.11.1988 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Carsten Kejlstrup Ottesen | 01.11.1988 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Heine Nissen Madsen | 01.11.1988 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Jens Aage Jensen | 01.11.1988 | 21.09.1990 | bestyrelse |