Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-28 fjernes Navne: K.T. BYG BOGENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 21, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Direktion: Jørgen Gammelgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 16.04.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-03 tilføjes Navne: K.T. BYG BOGENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 fjernes Navne: ASX 13278 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, herunder opførelse af ejendomme med salg for øje, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Vedtægter: 1988-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 21, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ASX 13278 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ANPARTSSELSKABET AF 16.04.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)