Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-03-30 fjernes Navne: SPORTSAFE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Formervangen 9, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Stiftere: ZACHO-LIND A/S, Sven Lintrup, SportSafe of Sweden AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 fjernes Bestyrelse: Niels Stefan Thomas Stromberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-05 fjernes Bestyrelse: Klaus Emil Pade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-05 fjernes Direktion: Sven Lintrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Formervangen 9, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Bestyrelse: Klaus Emil Pade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Direktion: Sven Lintrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international agenturvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Navne: SPORTSAFE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Stiftere: ZACHO-LIND A/S, Sven Lintrup, SportSafe of Sweden AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør og et medlem af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Vedtægter: 1988-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)