Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Atersuit 1, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Binavne: ATÁ HYTTEFERIE ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (direktør) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-12 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Hjemmeside: http://www.touristnature.com (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: ilulissatitn@gmail.com (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: ILULISSAT TOURIST NATURE ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: Silverio Scivoli (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atersuit 1, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kussangajaannguaq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2022-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ilulissatitn@gmail.com (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: ataa@greennet.gl (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-12 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2021-04-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-02-09 tilføjes Direktion: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (direktør) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2021-02-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-10-09 tilføjes Direktion: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-10-09 fjernes Direktion: Christian Scivoli (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Christian Scivoli (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Sara Magdalene Birthe Lennert Magnussen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kussangajaannguaq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Qilakitsoq 43, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 tilføjes Hjemmeside: http://www.touristnature.com (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ataa@greennet.gl (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2016-08-10 tilføjes Direktion: Christian Scivoli (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Silverio Scivoli (direktør) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-01-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Silverio Scivoli (direktør) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 fjernes Direktion: Silverio Scivoli (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive turistbureau (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2012-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2012-12-11 tilføjes Vedtægter: 2012-12-11 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qilakitsoq 43, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2009-05-26 tilføjes Binavne: ATÁ HYTTEFERIE ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Direktion: Silverio Scivoli (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: ILULISSAT TOURIST NATURE ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Stiftere: Silverio Scivoli (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-11)