Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 1998-04-14 fjernes Navne: ZYX AF 1. MAJ 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kappelev Alle 2, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Stiftere: Sven Ersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Bestyrelse: Susanne Ragnhild Juul Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Direktion: Ebbe Grønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 20. NOVEMBER 1975 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-24 tilføjes Navne: ZYX AF 1. MAJ 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 fjernes Navne: GRØNNE'S MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed indenfor affaldshåndtering, udføre udviklings- og forskningsvirksomhed i forbindelse dermed, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Vedtægter: 1997-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-12 fjernes Bestyrelse: Johnny Torben Westh Gøling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 20. NOVEMBER 1975 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Bestyrelse: Finn Overgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 tilføjes Navne: GRØNNE'S MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 fjernes Navne: EM88 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 424.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 fjernes Binavne: EM-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-04 fjernes Direktion: Lisbeth Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 fjernes Revisor: Peter Henrik Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kappelev Alle 2, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Bestyrelse: Finn Overgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Binavne: EM-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Direktion: Lisbeth Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Navne: EM88 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Revisor: Peter Henrik Mathiasen, REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Stiftere: Sven Ersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)