Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-04-04 fjernes Navne: G.T.A. MASKINER, RYSLINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 24, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Regnskabs år: --04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Regnskabs år: --04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Revisor: Leif Bjerregård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Direktion: Henning Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Navne: G.T.A. MASKINER, RYSLINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Navne: ADR NR. 1142 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Vedtægter: 1989-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 24, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Navne: ADR NR. 1142 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Regnskabs år: --04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Regnskabs år: --04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Leif Bjerregård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)