Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-11-13 fjernes Navne: ASX 14.316 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 49, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Direktion: Kirsten Alstrup Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Navne: ASX 14.316 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 fjernes Direktion: Henrik Alstrup Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 fjernes Navne: HENRIK FRANDSEN FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/7 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel en-gros (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-05 tilføjes Vedtægter: 1994-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 tilføjes Navne: HENRIK FRANDSEN FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 fjernes Navne: ASX 14316 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 49, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ASX 14316 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, AKTIESELSKABET AF 2/7 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)