Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 49, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 fjernes Navne: KTT EUROPA I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Holm Wismer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Ivan Harbo Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S KTT EUROPA 1 A/S, hvis formål er at erhverve 1) ejendommen matr.nr. 6 ae Brøndbyvester by, Brøndby, beliggende Midtager 29, 2605 Brøndby, 2) ejendommen matr.nr 193/13, beliggende Arnulfstrasse 199, Munchen samt at optage de fornødne lån til erhvervelsen og drift af ejendommene og en obligationsbeholdning samt investere i danske obligationer. Den samlede anskaffelsesum for ejendommene incl. omkostninger vil andrage DKK 287.367.000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Vedtægter: 1998-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-29 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-29 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Direktion: Henning Seier Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Bestyrelse: Erik Secher Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Direktion: Erik Secher Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: KTT EUROPA I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-31 fjernes Bestyrelse: Hans Laurits Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 fjernes Binavne: CEVO PORTEFØLJE I A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 fjernes Direktion: Erik Kragh-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 fjernes Navne: CEVO EUROPA 1 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-29 fjernes Bestyrelse: Erik Kragh-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Bestyrelse: Stig Bøgh Karlsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Direktion: Erik Secher Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Bestyrelse: Henning Rydahl Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Direktion: Henning Rydahl Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-19 fjernes Bestyrelse: Kurt Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-06 tilføjes Navne: CEVO EUROPA 1 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-05 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2823 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-05 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 49, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Binavne: CEVO PORTEFØLJE I A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2823 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Åge Larsen, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)