Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-04-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-11 fjernes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME 1 A/S (SE REAL ESTATE 1 LTD.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2014-07-14 tilføjes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME 1 A/S (SE REAL ESTATE 1 LTD.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME 1 A/S (SE REAL ESTATE 1 LTD.) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Bestyrelse: Svend Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-11 fjernes Direktion: Hans Jørgen Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Rasmussen Jepsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-08 fjernes Bestyrelse: Halfdan Bjorholm Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1993-05-12 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-12 fjernes Direktion: Jørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Direktion: Jørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-31 fjernes Direktion: Preben Riisberg Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-25 tilføjes Direktion: Preben Riisberg Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-25 fjernes Direktion: Bjarne Christensen Kock (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-10 fjernes Bestyrelse: Preben Lund Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-10 fjernes Direktion: Preben Lund Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og administration af fast ejendom og ejendomsprojekter i udlandet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 tilføjes Vedtægter: 1990-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 36.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-14 tilføjes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME 1 A/S (SE REAL ESTATE 1 LTD.) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-13 fjernes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-13 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-20 tilføjes Navne: SE ERHVERVSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-19 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1176 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-19 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1176 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)