Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Kenneth Lauritsen | 07.02.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Fischer Kjær | 04.05.2010 | 07.02.2013 | adm. dir |
Ole Refsgaard | 20.04.2010 | 04.05.2010 | adm. dir |
Peter Holm Ishøy | 01.01.2007 | 20.04.2010 | adm. dir |
Jesper Svenningsen | 25.01.2005 | 01.01.2007 | direktør |
Torben Steen Andresen | 26.03.2004 | 25.01.2005 | direktør |
Kim Mortensen | 01.09.2000 | 26.03.2004 | direktør |
Thomas Christian Thomsen | 08.09.1997 | 01.09.2000 | direktør |
Jesper Svenningsen | 01.09.1988 | 08.09.1997 | direktør |
Arne Svenningsen | 01.09.1988 | 20.09.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 27.01.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Mortensen | 19.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Vestergaard Rømer | 23.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Refsgaard | 01.11.2011 | formand |
Tommy Kenneth Lauritsen | 01.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Just | 15.05.2017 | 19.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fischer Kjær | 01.11.2011 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 15.01.2010 | 01.11.2011 | formand |
Bent Søren Kjeldsen | 14.01.2003 | 15.01.2010 | formand |
Aage Graff Kristensen | 27.04.2001 | 15.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Svenningsen | 01.09.1988 | 15.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Wittenkamp | 01.09.1988 | 14.01.2003 | formand |
Peter Hviid | 01.09.1988 | 25.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Arne Svenningsen | 01.09.1988 | 25.03.1998 | formand |
Bjarne Rindom | 01.09.1988 | 25.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Thomsen | 01.09.1988 | 25.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Aage Graff Kristensen | 01.09.1988 | 25.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Else Svenningsen | 01.09.1988 | 04.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1988 | 27.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 27.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1988 | 27.01.1989 | formand |