Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Christensen | 31.05.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Christensen | 30.05.2006 | 31.05.2013 | adm. dir |
Jørn Kirstein Sørensen | 01.09.1988 | 29.12.1989 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 23.02.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Christensen | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tove Christensen | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Frantz Palludan | 30.05.2006 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Christensen | 01.09.1988 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anita Christensen | 01.09.1988 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kirstein Sørensen | 01.09.1988 | 29.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Cato Fredrik Sverdrup | 01.09.1988 | 29.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Amann | 01.09.1988 | 29.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1988 | 23.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 23.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1988 | 23.02.1989 | formand |