Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 fjernes Navne: SCAN BW A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Bestyrelse: Reidar Axel Klausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Direktion: Asbjørn Holst Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Bestyrelse: Jørn Kirstein Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Bestyrelse: Steffen Frederik Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 tilføjes Direktion: Asbjørn Holst Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Direktion: Cato Fredrik Sverdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Bestyrelse: Kjeld Amann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Binavne: SCAN OBO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Direktion: Jørn Kirstein Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og/eller administrere aktiver m.v. med direkte og indirekte tilknytning til Burmeister & Wain Koncernen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Vedtægter: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-03 tilføjes Navne: SCAN BW A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-02 fjernes Navne: NYBYGNING 935 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-24 tilføjes Navne: NYBYGNING 935 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-23 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2753 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-23 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Binavne: SCAN OBO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2753 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)