Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-04-14 fjernes Navne: MANIITSOQ RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3912 Maniitsoq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1994-04-08 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Direktion: Jens Markus Thomas Lyberth Wille (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 tilføjes Navne: MANIITSOQ RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Navne: ASX UB 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Direktion: Kield-Gustav Erichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Vedtægter: 1989-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3912 Maniitsoq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Kield-Gustav Erichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: ASX UB 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)