Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-15 fjernes Navne: NB: TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 25, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Bestyrelse: Niels Stig Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Direktion: Jørgen Amtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Navne: NB: TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 tilføjes Vedtægter: 1989-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 25, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)