Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Schaumburg-Müller(virk.: 102) Fuldt ansvarlig deltagere | 8,08 % | 11,11 % | 12,12 % | 22,22 % |
Lars Mathiesen(virk.: 10) Fuldt ansvarlig deltagere | 10,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Peter Juul Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 8,75 % | 12,25 % | 13,13 % | 21,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Juul Jensen | ||
Henrik Pedersen | 10.04.2000 | Bondehavevej 57, 2880 Bagsværd |
Peter Schaumburg-Müller | 01.01.2007 | Pelargonievej 21, 2000 Frederiksberg |
Lars Mathiesen | 01.11.2018 | Pelargonievej 21, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PECUNIACURA A/S | 34484473 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.05.2001 | 2,09 (km) | Allegade 4, 2000 Frederiksberg | Pelargonievej 21, 2000 Frederiksberg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.10.1988 (4747 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Restaurant Alanya I/S | 41252529 |
restaurant Alanya v/Osman Kanat | 25276981 |
Restaurant Albatros | 39252309 |
Restaurant Albatrossen v/Helle Andersen | 29334544 |
Restaurant Alleenberg | 25689097 |
Restaurant Allemands ApS | 37631876 |
RESTAURANT ALTOPALATO ApS | 20204400 |
RESTAURANT AMALIE ApS | 33583745 |
Restaurant Amanda v/Michael Fischer | 38292366 |
Restaurant Amarone v/Sami Ramadani | 32173632 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Schaumburg-Müller(virk.: 102) Fuldt ansvarlig deltagere | 25 | 0 | 1 | 24 | 44 | 8 |
Lars Mathiesen(virk.: 10) Fuldt ansvarlig deltagere | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Peter Juul Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henrik Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pct. | 26 % | 0 % | 1 % | 23 % | 38 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Schaumburg-Müller(virk.: 102) Fuldt ansvarlig deltagere | 74 | 2 | 6 | 32 |
Lars Mathiesen(virk.: 10) Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 6 | 2 | 9 |
Peter Juul Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sum | 79 | 8 | 10 | 43 |
Pct. | 56 % | 6 % | 7 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |