Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Langstrup Pedersen | 01.08.1988 | 25.08.2003 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.08.1988 | 14.02.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten von Holstein-Rathlou | 30.06.2000 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Joan Langstrup Schou | 27.03.1999 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Jens Langstrup Pedersen | 24.06.1995 | 23.03.1999 | bestyrelse |
Niels Langstrup Pedersen | 01.08.1988 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Leslie von Holstein Rathlou | 01.08.1988 | 25.08.2003 | formand |
Elin von Holstein Rathlou | 01.08.1988 | 18.07.2000 | bestyrelse |
Jette Joan Pedersen | 01.08.1988 | 24.06.1995 | bestyrelse |