Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Juuls Vej 17, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Navne: NY ENERGI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Direktion: Martin Baltzer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Vedtægter: 1996-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Navne: DANSK VARMETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-27 fjernes Navne: DANSK VARMETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-26 tilføjes Navne: NY ENERGI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-25 fjernes Navne: TEKEM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-29 tilføjes Direktion: Martin Baltzer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Direktion: Henrik Baltzer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Navne: TEKEM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-13 fjernes Navne: TEK. EM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: TEK. EM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1974 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juuls Vej 17, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1974 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)