Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-11 fjernes Navne: ITALIENSK VINCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 44, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Bestyrelse: June Anni Lange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Direktion: Verner Lykke Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Navne: ITALIENSK VINCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Navne: ADR NR. 1131 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Vedtægter: 1989-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 44, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Bestyrelse: June Anni Lange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Navne: ADR NR. 1131 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)