Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Nørklit Jensen | 09.07.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Grüter | 25.10.2019 | 09.07.2021 | direktør |
Bo Göran Karlstein | 10.04.2018 | 25.10.2019 | direktør |
Henrik Kasbani Andersson | 06.10.2016 | 10.04.2018 | adm. dir |
Henrik Kasbani Andersson | 01.10.2016 | 05.10.2016 | direktør |
Bo Göran Karlstein | 01.10.2016 | 01.10.2016 | direktør |
Henrik Kasbani Andersson | 01.07.2010 | 30.09.2016 | adm. dir |
Roger Sowerbutts | 07.06.2010 | 01.07.2010 | adm. dir |
Leif Carlsen | 01.11.2004 | 07.06.2010 | adm. dir |
Klaus Hansson | 01.04.2000 | 01.11.2004 | direktør |
Henrik Christensen | 20.11.1996 | 01.04.2000 | direktør |
Mogens Them Nielsen | 03.10.1988 | 01.06.1997 | direktør |
Reinhold Valdemar Roderick Petersen | 03.10.1988 | 17.01.1992 | direktør |
Dan Rybak | 03.10.1988 | 28.03.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Una Keeshan | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Barbara Corinna Weiten | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nørklit Jensen | 07.02.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Reinhard Waldinger | 19.01.2022 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andrew James Thomas Dunbar | 19.01.2022 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marcel Klöppner | 19.01.2022 | 07.02.2024 | formand |
Marc Betgem | 09.07.2021 | 19.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Adrian Gabriel | 09.07.2021 | 19.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nørklit Jensen | 25.10.2019 | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Grüter | 25.10.2019 | 19.01.2022 | formand |
Pascal Hungerbühler | 25.10.2019 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anna Sofia Hellstrand | 25.10.2019 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Viljam Grönman | 25.10.2019 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kasbani Andersson | 10.04.2018 | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Göran Karlstein | 10.04.2018 | 25.10.2019 | formand |
Maarten Adriaan van Montfoort | 16.02.2017 | 10.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Göran Karlstein | 01.10.2016 | 16.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Wolfgang Hensen | 30.10.2012 | 01.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schmidt | 10.09.2012 | 01.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Göran Karlstein | 10.09.2012 | 30.09.2016 | formand |
Thomas Reich | 31.08.2009 | 30.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Hansjörg Egger | 31.08.2009 | 10.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Elsbacher | 31.08.2009 | 10.09.2012 | formand |
Tillmann Blaschke | 30.03.2007 | 31.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ingmar Ackermann | 22.05.2006 | 31.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Knut Loschke | 22.05.2006 | 31.08.2009 | formand |
Morten Hald Nielsen | 20.10.2004 | 22.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Larsen | 10.09.2001 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 10.09.2001 | 22.05.2006 | formand |
Klaus Hansson | 10.09.2001 | 20.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Suzanne Plantener King | 10.05.1999 | 10.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 20.11.1996 | 10.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Thorlacius | 03.10.1988 | 10.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Reinhold Valdemar Roderick Petersen | 03.10.1988 | 10.09.2001 | formand |
Mogens Them Nielsen | 03.10.1988 | 20.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ann Karin Vestergaard | 03.10.1988 | 17.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Buhl Dinesen | 03.10.1988 | 17.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Dan Rybak | 03.10.1988 | 28.03.1989 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Stege | 03.10.1988 | 28.03.1989 | bestyrelsesmedlem |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 03.10.1988 | 28.03.1989 | formand |