Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Formål | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Binavne: Sawadii Thai Massage ApS (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af asiatiske varer, drive massage- og terapiklinik samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ainthachit@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: Sawadiiaps.nuuk@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Vedtægter: 2024-08-29 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Sawadiiaps.nuuk@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-07 tilføjes Legale ejere: Atchara Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: Per Lyster Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-06 fjernes Legale ejere: Atchara Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-07 tilføjes Reelle ejere: Atchara Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Atchara Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Per Lyster Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-21 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Atchara Pedersen, Per Lyster Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2016-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Atchara Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-02-11 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med asisatiske varrer samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive alle former for handelsvirksomhed. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-11-17 tilføjes Vedtægter: 2014-11-17 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2008-08-12 tilføjes Direktion: Atchara Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Navne: SAWADII ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Reelle ejere: Atchara Pedersen (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2008-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2008-08-12 tilføjes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2008-08-12 tilføjes Stiftere: Per Lyster Pedersen, Atchara Pedersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)