Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-02-04 fjernes Binavne: ID TRADING ApS, DANISH FORFAITING COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 fjernes Navne: INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 4, 8330 Beder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Direktion: Michael Jørgen Hyldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 fjernes Bestyrelse: Thorkild Rydahl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervs-, markedsførings- og finansieringsrådgivning samt handels- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-10 tilføjes Vedtægter: 1990-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-14 tilføjes Navne: INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1902 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 4, 8330 Beder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Rydahl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Binavne: ID TRADING ApS, DANISH FORFAITING COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1902 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)