Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Bernt Frydenberg | 01.10.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Nørregaard | 01.10.1988 | 27.10.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1988 | 13.03.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Eggert Frydenberg | 05.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Frydenberg | 15.01.2013 | bestyrelse |
Ole Bernt Frydenberg | 15.01.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Caroline Eggert Frydenberg | 15.01.2013 | 05.12.2018 | næstformand |
Hans Christoffersen | 01.10.1988 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Ole Bernt Frydenberg | 01.10.1988 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Bo Johan Frydenberg | 01.10.1988 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Annelise Suhr Frydenberg | 01.10.1988 | 24.11.1995 | bestyrelse |
Jette Lai | 01.10.1988 | 21.11.1994 | bestyrelse |
Henrik Sprechler Linnemann-Schmidt | 01.10.1988 | 27.10.1993 | bestyrelse |
Erik Nørregaard | 01.10.1988 | 27.10.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1988 | 13.03.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1988 | 13.03.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1988 | 13.03.1989 | formand |