Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvangen 17, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 fjernes Navne: A/S H.O. INVEST (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Lundsberg Odefey (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Direktion: Harald Odefey (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-08 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er terminsforretninger med obligationer og valuta samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 tilføjes Vedtægter: 1993-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-14 tilføjes Navne: A/S H.O. INVEST (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-13 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1216 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangen 17, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1216 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)