Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-08 fjernes Bestyrelse: Glenn William Bigum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Direktion: Nikolaj Thomsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-08 fjernes Navne: BORG & BIGUM DESIGN GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-20 tilføjes Bestyrelse: Laila Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Bestyrelse: Jan Hjøllund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Direktion: Nikolaj Thomsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Direktion: Jan Hjøllund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Hjøllund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Bestyrelse: Anders Kresten Freund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Jan Hjøllund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Direktion: Glenn William Bigum (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame, medie- og kommunikationsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Vedtægter: 2007-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-26 tilføjes Bestyrelse: Anders Kresten Freund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Bestyrelse: Kjeld Wilms (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Direktion: Glenn William Bigum (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Direktion: Bent Leo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Navne: BORG & BIGUM DESIGN GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 fjernes Navne: AMBIZION A/S (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2005-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Revisor: Steen Bryde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Binavne: KOMMUNIKATIONSBUREAUET AMBIZION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Galst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-21 tilføjes Navne: AMBIZION A/S (offentliggjort 2001-07-31)
Den 2001-06-20 fjernes Navne: SYLVEST. WILMS & KOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-21 fjernes Binavne: SWK KOMMUNIKATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: swk@swk.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Galst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Bestyrelse: Ole Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Revisor: Steen Bryde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Direktion: Steffen Sylvest Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-25 tilføjes Bestyrelse: Sverre Riis Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 fjernes Bestyrelse: Bent Bryde Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: swk@swk.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 tilføjes Bestyrelse: Steffen Sylvest Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 tilføjes Direktion: Steffen Sylvest Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 fjernes Bestyrelse: Ole Scheel Persson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Bestyrelse: Gorm Helmer Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Bestyrelse: Terje Arvid Rødhall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 tilføjes Navne: SYLVEST. WILMS & KOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-13 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1207 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-13 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Binavne: SWK KOMMUNIKATION A/S, KOMMUNIKATIONSBUREAUET AMBIZION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1207 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: FORMAT I/S. (offentliggjort 1999-10-16)