Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejvind Tjørnelund Madsen | 13.09.1988 | 14.05.1997 | direktion |
Vera Madsen | 13.09.1988 | 14.05.1997 | direktion |
Bent Sørensen | 13.09.1988 | 27.09.1991 | direktion |
Viggo Dresing | 13.09.1988 | 30.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Holmgaard | 13.09.1988 | 09.05.1995 | bestyrelse |
Ejvind Tjørnelund Madsen | 13.09.1988 | 09.05.1995 | bestyrelse |
Vera Madsen | 13.09.1988 | 09.05.1995 | bestyrelse |
Bent Sørensen | 13.09.1988 | 27.09.1991 | bestyrelse |
Poul Bjelke Laursen | 13.09.1988 | 27.09.1991 | bestyrelse |
Arne Paabøl Andersen | 13.09.1988 | 30.05.1990 | formand |
Jørgen Gremstrup | 13.09.1988 | 07.09.1989 | bestyrelse |