Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillerupvej 35, 8410 Rønde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-08 fjernes Navne: JT PRESSE-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-10-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 fjernes Direktion: Hans Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillerupvej 35, 8410 Rønde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 3, 1. tv., 8370 Hadsten (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-05 tilføjes Direktion: Hans Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Direktion: Jørgen Tholand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-08-27 fjernes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2012-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 tilføjes Vedtægter: 2012-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 3, 1. tv., 8370 Hadsten (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2010-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gordonhaven 8, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gordonhaven 8, 8370 Hadsten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gordonhaven 8, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ESHOLM JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Navne: JT PRESSE-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-09 fjernes Navne: EØ INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-09 fjernes Direktion: Erik Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Revisor: ApS AF 1/7 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 tilføjes Navne: EØ INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-11 fjernes Navne: ÅÆØ 198 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-11 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gordonhaven 8, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Navne: ÅÆØ 198 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, ApS AF 1/7 1992, REVISIONSFIRMAET JAN ESHOLM JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)