Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-25 fjernes Navne: IMANEQ 27 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Imaneq 27, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Bestyrelse: Frank Søndergaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Direktion: Per Damgaard Laugesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Stiftere: Per Damgaard Laugesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Imaneq 27, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Bestyrelse: Frank Søndergaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Per Damgaard Laugesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom i Grønland samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: IMANEQ 27 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Per Damgaard Laugesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Vedtægter: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)