Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Eric Christiansen Sundroos | 22.03.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Habermann Løkke | 17.06.2006 | 09.07.2008 | direktør |
Per Tollestrup Nielsen | 22.03.1996 | 19.04.1996 | direktør |
Poul Byrial Nielsen | 22.03.1996 | 19.04.1996 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1988 | 16.01.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Schak Andreasen | 26.02.2024 | formand |
Rita Nørgaard Pedersen | 26.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Max Høegh Nielsen | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Tollestrup Nielsen | 22.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Poul Byrial Nielsen | 22.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bo Eric Christiansen Sundroos | 22.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Habermann Løkke | 17.06.2006 | 09.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Daugbjerg | 16.06.2000 | 19.11.2008 | bestyrelsesmedlem |