Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-02-02 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2178 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøgevej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Direktion: John Sunesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Vedtægter: 1996-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-25 fjernes Direktion: Anna Marie Guld Sunesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøgevej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2178 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)