Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-02-29 fjernes Navne: HANSEN MØBLER, HOLSTEBRO AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 5, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Direktion: Jørgen Steen Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Kristian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Navne: HANSEN MØBLER, HOLSTEBRO AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Navne: ApS SPKR 2166 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive møbelforretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-28 tilføjes Vedtægter: 1989-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 5, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 2166 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Reg. revisor Jens Kristian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)