Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyllingeparken 67, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-27 fjernes Direktion: Paul Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Hovedbranche: Isoleringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-27 fjernes Navne: O.P ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Stiftere: Paul Erik Jensen, Ole Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde passiv kapitalindbringelse og ikke drive erhvervsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Vedtægter: 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyllingeparken 67, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Alle 352, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Navne: O.P ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Navne: J.L. ISOLERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-24 tilføjes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-24 fjernes Revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 352, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Paul Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Isoleringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: J.L. ISOLERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: Paul Erik Jensen, Ole Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)